Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-02-29 sletter virksomheden Ejerskaber: ABA DANSK VAGT- OG HUNDETJENESTE A/S. (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2006-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SVENDBORG EJENDOMSINVEST ApS. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2008-03-05 sletter virksomheden Ejerskaber: SVENDBORG EJENDOMSINVEST AF 2008 ApS. (offentliggjort 2015-10-16)
Den 2020-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 28, 3. 3., 2300 København S (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Direktion: Birger Hindse (direktion) (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-29 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Legale ejere: Lene Sibborn Hindse, Birger Hindse (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Navne: ABA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Reelle ejere: Lene Sibborn Hindse, Birger Hindse (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Stiftere: Birger Hindse (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rundholtsvej 28, 3. 3., 2300 København S (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Færgevej 5, st. th., 5935 Bagenkop (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-23 tilføjes Direktion: Lene Sibborn Hindse (direktør) (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-04-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-04-03 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-04-04 tilføjes Vedtægter: 2019-04-04 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2019-04-04 fjernes Revisor: Lilly Jeppesen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2019-04-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Færgevej 5, st. th., 5935 Bagenkop (offentliggjort 2020-08-06)
Den 2018-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Vej 73, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2018-04-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Jørgens Vej 73, 1., 5700 Svendborg (offentliggjort 2018-04-03)
Den 2016-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausmindevej 19, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2010-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausmindevej 19, 5700 Svendborg (offentliggjort 2016-03-31)
Den 2010-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-25 tilføjes Revisor: Lilly Jeppesen (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2007-01-25 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Legale ejere: Lene Sibborn Hindse, Birger Hindse (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2006-06-30 tilføjes Reelle ejere: Lene Sibborn Hindse, Birger Hindse (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2005-01-06 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-06 fjernes Revisor: E. MUNK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbækvej 19, 4000 Roskilde (offentliggjort 2007-09-26)
Den 2004-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Tolstrupvej 44, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab samt gennem ejerskab i ABA Dansk Vagt- og Hundetjeneste A/S, CVR-nr. 21001449 og evt. andre selskaber at drive virksomhed ved vagttjeneste og anden dermed forbunden virksomhed samt investering (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2004-05-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2004-05-27 tilføjes Vedtægter: 2004-05-27 (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tolstrupvej 44, 4330 Hvalsø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 tilføjes Direktion: Birger Hindse (direktion) (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-29 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Navne: ABA HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-09-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Revisor: E. MUNK STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Stiftere: Birger Hindse (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2000-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-11-27)