Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-08-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanietoften 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-21 fjernes Direktion: Benny Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-21 fjernes Kontaktoplysninger: bm@valcon.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-21 fjernes Navne: BENNY MADSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-21 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering og at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-30 tilføjes Vedtægter: 2013-03-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: bm@valcon.dk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-09-27 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2009-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-30 fjernes Kontaktoplysninger: bem@post.dk (offentliggjort 2000-11-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanietoften 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanietoften 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2006-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-01 fjernes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 tilføjes Revisor: ANDERSEN HÜBERTZ KIRKHOFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanietoften 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2004-03-09)
Den 2004-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevej 30, 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-09-29)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: bem@post.dk (offentliggjort 2000-11-13)
Den 2000-07-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 30, 2900 Hellerup (offentliggjort 2000-09-29)
Den 2000-07-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-07-20 tilføjes Direktion: Benny Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Navne: BENNY MADSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-07-19 fjernes Navne: SCSK 5190 ApS (offentliggjort 2000-05-03)
Den 2000-07-20 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Navne: SCSK 5190 ApS (offentliggjort 2000-05-03)
Den 2000-03-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)