Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2012-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 26, 1050 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-17 fjernes Navne: RØNNE ALLE 12-18 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-01-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Omlægningsperiode start: 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Stiftere: JJH GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-19 fjernes Direktion: Gunnar Christian Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-04-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 26, 1050 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 21, 1050 København K (offentliggjort 2001-07-24)
Den 2001-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og handel med fast ejendom, bygge- og anlægsvirksomhed, formueforvaltning, administration, samt dermed beslægtet virksomhedsudøvelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Vedtægter: 2001-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 fjernes Direktion: Jens Juul-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-24 tilføjes Direktion: Gunnar Christian Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-24 fjernes Direktion: Anders Bent Meldahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2001-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2001-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongens Nytorv 21, 1050 København K (offentliggjort 2001-07-24)
Den 2000-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kristianiagade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Direktion: Anders Bent Meldahl (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Navne: RØNNE ALLE 12-18 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Stiftere: JJH GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)