Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 22, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-08 fjernes Direktion: Frank Holst Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-08 fjernes Navne: FHA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-08 fjernes Omlægningsperiode slut: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Revisor: Henrik Ardal Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Stiftere: Frank Holst Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 22, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 22, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forvalte anpartskapitalen bedst muligt, herunder opkøbe kapitalandele i andre virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-22 tilføjes Vedtægter: 2005-08-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Humlevænget 22, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-28 tilføjes Direktion: Frank Holst Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Navne: FHA HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Revisor: Henrik Ardal Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Stiftere: Frank Holst Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)