Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Frank Guldmann | 15.03.2000 | |
Philippe Pierre Louis Gary | 06.03.2000 | |
Steen Knudsen | 06.03.2000 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FG2015 Holding ApS (CVR 37560367) | NORMAL | 31.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Gary Consult ApS (CVR 37560340) | 04.03.2016 | 31.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
FG2015 Holding ApS (CVR 37560367) | 04.03.2016 | 30.08.2019 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Philippe Pierre Louis Gary | 06.03.2000 | 03.03.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Frank Guldmann | 06.03.2000 | 03.03.2016 | 50,00-66,66% | 50,00 % |