Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Dekret | Tegningsregel | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2020-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kødboderne 30, st., 1714 København V (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Bibranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Binavne: BRDR. S. & K. KNUDSEN ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-03-17 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Navne: BRDR. KNUDSEN FEST ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-07-23 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-11-13 Statstidende Dekret
Den 2019-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-24 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2018-10-12 fjernes Direktion: Thomas Bech Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Legale ejere: Thomas Bech Christensen (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-10-12 fjernes Reelle ejere: Thomas Bech Christensen (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-08-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Direktion: Thomas Bech Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-04-30 fjernes Direktion: Jes Christian Vedel Jonassen (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-04-30 tilføjes Legale ejere: Thomas Bech Christensen (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-04-30 fjernes Legale ejere: Jes Christian Vedel Jonassen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Reelle ejere: Thomas Bech Christensen (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-04-30 fjernes Reelle ejere: Jes Christian Vedel Jonassen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-03-23 tilføjes Direktion: Jes Christian Vedel Jonassen (direktør) (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-03-23 fjernes Direktion: Knud Carl-Johan Knudsen (direktion) (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-23 tilføjes Legale ejere: Jes Christian Vedel Jonassen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-03-23 fjernes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET 16. JULI 2002 ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2018-03-23 tilføjes Reelle ejere: Jes Christian Vedel Jonassen (offentliggjort 2018-08-27)
Den 2018-03-23 fjernes Reelle ejere: Betina Elisabeth Ekman (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2018-03-12 tilføjes Bibranche: Engroshandel med øl, mineralvand, frugt- og grøntsagssaft (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2018-01-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-01-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2015-02-01 fjernes Revisor: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2015-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-17 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2008-03-17 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2008-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 tilføjes Direktion: Steen Christian Knudsen (direktion) (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2008-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2008-02-12 tilføjes Vedtægter: 2008-02-12 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2008-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Legale ejere: HOLDINGSELSKABET 16. JULI 2002 ApS (offentliggjort 2018-03-26)
Den 2004-06-30 tilføjes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2005-02-07)
Den 2004-06-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kødboderne 30, st., 1714 København V (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2001-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Kødboderne 19, 1714 København V (offentliggjort 2000-11-24)
Den 2001-11-05 tilføjes Revisor: REVISION 1-2-3 ApS (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2001-11-05 fjernes Revisor: N. & P.REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-11-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kødboderne 19, 1714 København V (offentliggjort 2000-11-24)
Den 2000-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-02 tilføjes Navne: BRDR. KNUDSEN FEST ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-11-01 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5251 (offentliggjort 2000-03-10)
Den 2000-10-02 tilføjes Direktion: Knud Carl-Johan Knudsen (direktion) (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2000-10-02 tilføjes Revisor: N. & P.REVISION ApS REGISTREREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-01 tilføjes Binavne: BRDR. S. & K. KNUDSEN ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-03-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 5251 (offentliggjort 2000-03-10)
Den 2000-03-01 tilføjes Reelle ejere: Betina Elisabeth Ekman (offentliggjort 2018-03-25)
Den 2000-03-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-03-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2000-03-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2000-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)