Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tord Anders Magnus Wallgren | 31.05.2005 | 05.08.2009 | direktion |
Lars Krister Dahlqvist | 12.11.2001 | 31.05.2005 | direktion |
Rasmus Kristian Riskær-Smidt | 27.03.2000 | 30.06.2001 | direktion |
Peter Andreas Stakemann | 01.03.2000 | 27.03.2000 | direktion |