Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 7, 6933 Kibæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 fjernes Direktion: Brian Bang Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 fjernes Navne: B&T BANG JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-01 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Stiftere: Tonny Bang Jensen, Brian Bang Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 7, 6933 Kibæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbro 7, 6933 Kibæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbro 7, 6933 Kibæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-06 tilføjes Direktion: Brian Bang Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Kibæk Maskibstation ApS, CVR-nr. 86195119, samt at eje aktier/anparter i andre helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-06 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Navne: B&T BANG JENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10. AUGUST 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Stiftere: Tonny Bang Jensen, Brian Bang Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Vedtægter: 2000-03-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)