Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 7, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 fjernes Direktion: Anders Lorentz Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 fjernes Navne: ANDERS LORENTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Revisor: Niels Bruno Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 7, 3. th., 2200 København N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 21, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-03-21)
Den 2000-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 21, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-03-21)
Den 2000-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-09 tilføjes Direktion: Anders Lorentz Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægetet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Navne: ANDERS LORENTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-08 fjernes Navne: KR 798 ApS (offentliggjort 2000-03-02)
Den 2000-03-09 tilføjes Revisor: Niels Bruno Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-09 tilføjes Vedtægter: 2000-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhuspladsen 14, 1550 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-23 tilføjes Direktion: Jørgen Byriel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Navne: KR 798 ApS (offentliggjort 2000-03-02)
Den 2000-02-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)