Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1993-10-20 fjernes Navne: INTER EXPRESS LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 47, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-08 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Bestyrelse: John Rejnholdt Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Direktion: Jørgen Lars Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-30 tilføjes Navne: INTER EXPRESS LEASING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-29 fjernes Navne: INTER EXPRESS LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed - direkte eller gennem datterselskabet - ved spedition, befragtning og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 tilføjes Vedtægter: 1988-09-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-10 tilføjes Navne: INTER EXPRESS LEASING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-04-09 fjernes Navne: INTER EXPRESS TRANSPORT OG SPEDITION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirstinehøj 47, 2770 Kastrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-10-02 tilføjes Bestyrelse: John Rejnholdt Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-10-02 tilføjes Direktion: Jørgen Lars Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-10-02 tilføjes Navne: INTER EXPRESS TRANSPORT OG SPEDITION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-10-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-10-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-10-02 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1969-10-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)