Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kim Knud Christensen(virk.: 4) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Conni Marie Christensen(virk.: 4) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Sandra Jill Christensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Stefan Mark Christensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Sandra Jill Christensen | 01.12.2012 | Laksegade 12, 1063 København K |
Conni Marie Christensen | 01.01.2014 | Axel Heides Gade 2, 2300 København S |
Kim Knud Christensen | 01.01.2014 | Axel Heides Gade 2, 2300 København S |
Stefan Mark Christensen | 21.05.2018 | Enghave Passage 4, 1739 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Diana Winther ApS | 41386932 | NORMAL | Fremstilling af andre møbler (310900) |
ENGHOLM A/S | 36391308 | NORMAL | Engroshandel med andre maskiner og andet udstyr (466900) |
Fanno Produkt ApS | 37995797 | NORMAL | Fremstilling af kakao, chokolade og sukkervarer (108200) |
Kim K. Christensen A/S | 25221095 | NORMAL | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.09.2018 | 0,37 (km) | Hejrevang 10, 3450 Allerød | Solvang 40, 3450 Allerød |
01.10.2018 | 0,00 (km) | Solvang 40, 3450 Allerød | Solvang 40, 3450 Allerød |
Kim K. Christensen A/S. |
Sidst opdateret den 27.02.2018 og angivet som gældende fra 23.02.2018 (2399 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Kim Jørgensen Ejendomme ApS | 27773788 |
Kim Jørgensen Holding | 40293434 |
Kim Jørgensen Holding Årslev ApS | 37633860 |
Kim Jøsson | 29468605 |
Kim K. Christensen A/S | 25221095 |
KIM K. HOLDING BJÆVERSKOV ApS | 34050724 |
KIM K. NIELSEN HOLDING ApS | 26282292 |
KIM K. NIELSEN VVS-INSTALLATØR ApS | 12485875 |
Kim Kaae | 29665613 |
Kim Kaare Sørensen | 39651181 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kim Knud Christensen(virk.: 4) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Conni Marie Christensen(virk.: 4) Formand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sandra Jill Christensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Mark Christensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 86 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 14 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Poul Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kim Knud Christensen(virk.: 4) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 3 | 3 | 1 | 5 |
Conni Marie Christensen(virk.: 4) Formand | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sandra Jill Christensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Mark Christensen(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 12 | 3 | 2 | 5 |
Pct. | 55 % | 14 % | 9 % | 23 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Poul Jensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |