Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Benfeldt | 28.01.2000 | 07.02.2014 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michele Lizette Lykke | 21.05.2013 | 07.02.2014 | formand |
Søren Lundgaard | 12.08.2010 | 07.02.2014 | bestyrelse |
Poul Arne Jensen | 09.02.2010 | 21.05.2013 | formand |
Søren Stougaard Dalby | 29.12.2008 | 09.02.2010 | formand |
Per Helding Skarby | 07.04.2008 | 07.02.2014 | bestyrelse |
Lars Stig Møller | 29.11.2005 | 29.12.2008 | bestyrelse |
Søren Stougaard Dalby | 27.11.2002 | 07.04.2008 | bestyrelse |
Jens Ole Bertram | 27.11.2002 | 29.11.2005 | bestyrelse |
Jens Ebsen Thyssen | 27.11.2002 | 06.10.2003 | formand |
Herdis Sørensen | 13.08.2002 | 27.11.2002 | bestyrelse |
Anette Benfeldt | 13.08.2002 | 27.11.2002 | formand |
Torben Jakobsen | 28.06.2001 | 01.12.2001 | bestyrelse |
Peter Benfeldt | 28.01.2000 | 07.02.2014 | bestyrelse |
Jens Pagh Mørup | 28.01.2000 | 13.08.2002 | bestyrelse |
Jens Ebsen Thyssen | 28.01.2000 | 13.08.2002 | formand |
Michael Bach | 28.01.2000 | 28.06.2001 | formand |