Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Binavne | Vedtægter | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Navne |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-27 fjernes Bestyrelse: Davy Hany Baly (suppleant) (offentliggjort 2024-05-28)
Den 2024-03-12 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Agerdal Kristiansen (suppleant) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-11 fjernes Bestyrelse: Vibeke Agerdal Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2023-11-28 tilføjes Bestyrelse: Vijay Kumar Tank (formand) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-11-28 fjernes Bestyrelse: Eva Anette Blücher (formand) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-25 tilføjes Bestyrelse: Michael Rønning Dalby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-29)
Den 2023-04-25 fjernes Bestyrelse: Thomas Andersen Thrane (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-04-25)
Den 2023-02-08 fjernes Bestyrelse: Maria Elisabeth Lindroth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2023-01-25 tilføjes Bestyrelse: Kurt Vahlun Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2022-11-10 tilføjes Bestyrelse: Tina Frydenlund Michelsen (suppleant) (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2022-11-04 tilføjes Bestyrelse: Eva Anette Blücher (formand) (offentliggjort 2023-11-28)
Den 2022-11-04 fjernes Bestyrelse: Per-Anders Tauson (formand) (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-10-31 fjernes Bestyrelse: Morten Hocke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-08-18 tilføjes Bestyrelse: Morten Hocke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-10-31)
Den 2022-08-17 fjernes Bestyrelse: Morten Hocke (suppleant) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-19 tilføjes Bestyrelse: Morten Hocke (suppleant) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-04-18 fjernes Bestyrelse: Davy Hany Baly (suppleant) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-10-10 tilføjes Bestyrelse: Davy Hany Baly (suppleant) (offentliggjort 2022-04-19)
Den 2021-10-10 fjernes Bestyrelse: Troels Kent Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-10-10)
Den 2021-09-24 fjernes Bestyrelse: Mette Marie Knudsen (suppleant) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-13 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-09-13 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-05-21 tilføjes Bestyrelse: Maria Elisabeth Lindroth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-08)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-30 fjernes Bestyrelse: Anna Brita Andrea Holmvik Waenerlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2020-05-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 fjernes Bestyrelse: Vibeke Julie Jespersen (suppleant) (offentliggjort 2019-12-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-08-14 fjernes Bestyrelse: Charlotte Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 tilføjes Binavne: Sustainable Travel A/S, Sustainable Living A/S, Sustainable Hotel Solutions A/S, Sustainable Hotel Living A/S, Sustainable Comfort A/S, Responsible Travel A/S, Responsible Solutions A/S, Responsible Living A/S, Responsible Hotel Solutions A/S, Responsible Comfort A/S, Hotel Solutions A/S, Hotel Solution A/S, Conscious Travel A/S, Conscious Solutions A/S, Conscious Hotel Solutions A/S, Conscious Hotel Living A/S, Conscious Comfort A/S (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-03 tilføjes Vedtægter: 2019-06-03 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-25 tilføjes Bestyrelse: Charlotte Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-14)
Den 2019-04-25 fjernes Bestyrelse: Karin Mörnstam Öhrström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2019-04-01 tilføjes Direktion: Peter Nils Johan Jonsson (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-31 fjernes Bestyrelse: Tore Harritshøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 fjernes Direktion: Tore Harritshøj (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-12 tilføjes Bestyrelse: Anna Brita Andrea Holmvik Waenerlund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-05-07)
Den 2018-10-12 fjernes Bestyrelse: Ken Jörgen Dahlstrand (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-10-12)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-06 tilføjes Kontaktoplysninger: kundecenter@eon.dk (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-09-05 fjernes Kontaktoplysninger: mail@eon.dk (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-26 tilføjes Vedtægter: 2017-12-26 (offentliggjort 2019-06-03)
Den 2017-12-25 fjernes Binavne: GREENLAB SKIVE BIOGAS A/S (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2017-12-01 tilføjes Bestyrelse: Lars Joakim Adgård (formand) (offentliggjort 2019-04-25)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-30 fjernes Bestyrelse: Lars Joakim Adgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-26 tilføjes Bestyrelse: Lars Joakim Adgård (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2017-10-26 fjernes Bestyrelse: Jon Persson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-21 tilføjes Bestyrelse: Mette Marie Knudsen (suppleant) (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2017-07-21 fjernes Bestyrelse: Katarina Jarring (suppleant) (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 tilføjes Bestyrelse: Søren Ulrik Westergaard (suppleant) (offentliggjort 2017-07-25)
Den 2017-04-24 fjernes Bestyrelse: Susanne Gellner (suppleant) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-23 fjernes Bestyrelse: Søren Ulrik Westergaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-04-30)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-16 tilføjes Bestyrelse: Markus Andreas Stefan Bokelmann (formand) (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2017-02-16 fjernes Bestyrelse: Lars Lennart Lagerkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-12-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Lennart Lagerkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-02-22)
Den 2016-12-19 fjernes Bestyrelse: Johan Ahlgren (suppleant) (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 tilføjes Bestyrelse: Vibeke Julie Jespersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-10-09 fjernes Bestyrelse: Vibeke Julie Jespersen (suppleant) (offentliggjort 2016-10-12)
Den 2016-10-07 fjernes Bestyrelse: Lisbeth Serup Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-25 tilføjes Binavne: GREENLAB SKIVE BIOGAS A/S (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2016-01-25 tilføjes Vedtægter: 2016-01-25 (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-30 tilføjes Bestyrelse: Rolf Jonas Abrahamsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2015-07-30 fjernes Bestyrelse: Anders Erling Olsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-08-22)
Den 2013-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-06-01 tilføjes Bestyrelse: Karin Jarl-Månsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-01 fjernes Bestyrelse: Lars Lagerkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af energi, at producere, sælge og distribuere energi, at projektere, bygge og drive anlæg for produktion og distribution af energi samt hermed beslægtet virksomhed, herunder via ejerskab eller medejerskab af virksomheder. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af (1) bestyrelsens formand eller af (2) direktøren eller af (3) den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-04 tilføjes Vedtægter: 2012-09-04 (offentliggjort 2016-01-25)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-06 tilføjes Bestyrelse: Lisbeth Serup Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-31 fjernes Bestyrelse: Michael Haslund Poulsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Lagerkvist (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-02-16 fjernes Bestyrelse: Per Ove Jönsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-01 tilføjes Direktion: Tore Harritshøj (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-11-01 fjernes Direktion: Ken Jörgen Dahlstrand (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-07-03 tilføjes Direktion: Ken Jörgen Dahlstrand (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-07-03 fjernes Direktion: Jørn Bue Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 10.001.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-02 tilføjes Bestyrelse: Michael Haslund Poulsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-03 tilføjes Bestyrelse: Johan Ahlgren (suppleant) (offentliggjort 2016-12-19)
Den 2008-09-03 fjernes Bestyrelse: Martin Höhler (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-10 tilføjes Bestyrelse: Anders Erling Olsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-10 fjernes Bestyrelse: Jan Anders Östlund (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Handel med elektricitet (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Handel med gas gennem rørledninger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Distribution og handel med gas gennem rørledninger (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-20 fjernes Binavne: E ON ENERGISALG DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-21 tilføjes Bestyrelse: Rolf Håkan Feuk (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-21 fjernes Bestyrelse: Johan Magnus Mörnstam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-22 tilføjes Bestyrelse: Per Ove Jönsson (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-22 fjernes Bestyrelse: Annette Maria Brodin Rampe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Direktion: Jørn Bue Madsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 fjernes Direktion: Søren Raun Frahm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-11-30 tilføjes Bestyrelse: Annette Maria Brodin Rampe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-11-30 fjernes Bestyrelse: Mats Erik Lennart Tullgren (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-09-18 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@eon.dk (offentliggjort 2018-09-06)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Distribution og handel med gas gennem rørledninger (offentliggjort 2007-06-25)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Varmeforsyning (offentliggjort 2000-10-16)
Den 2005-11-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrelundvej 10, 2730 Herlev (offentliggjort 2005-11-16)
Den 2005-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 153, 6., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2001-12-20)
Den 2005-10-03 fjernes Binavne: E.ON VARME DANMARK A/S, E.ON PRODUKTION DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-16 tilføjes Navne: E.ON DANMARK A/S (offentliggjort 2005-09-16)
Den 2005-09-15 fjernes Navne: SYDKRAFT DANMARK A/S (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2005-09-16 fjernes Binavne: E.ON DANMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-17 tilføjes Bestyrelse: Mats Leif Haagensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-17 fjernes Bestyrelse: Annette Maria Brodin Rampe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-17 tilføjes Bestyrelse: Annette Maria Brodin Rampe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-17 fjernes Bestyrelse: Lars Jörgen Backström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-10 fjernes Bestyrelse: Charlotta Marie Sandving Brändström (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-05-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-17 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-01 tilføjes Direktion: Søren Raun Frahm (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-04-01 fjernes Direktion: Björn Christer Kelvgård (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)