Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Arne Iversen | 16.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Kahr Andresen | 01.03.2018 | 16.12.2022 | direktør |
Mikkel Mørch | 24.01.2017 | 01.03.2018 | direktør |
Carl-Kristian Weihrauch | 01.09.2002 | 24.01.2017 | direktør |
Arne Iversen | 18.02.2000 | 01.09.2002 | direktør |
Henrik Skanderup | 18.02.2000 | 26.05.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Arne Iversen | 16.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Rasmus Haase Iversen | 16.12.2022 | formand |
Henrik Skanderup | 05.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Brinch Knudsen | 08.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Kahr Andresen | 01.03.2018 | 16.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
John Thomas Hannibal | 08.06.2017 | 14.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Mørch | 08.06.2017 | 01.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Arne Iversen | 27.03.2015 | 15.12.2022 | formand |
John Thomas Hannibal | 21.11.2008 | 24.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Brinch Knudsen | 21.11.2008 | 24.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Skanderup | 18.02.2000 | 24.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carl-Kristian Weihrauch | 18.02.2000 | 24.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Arne Iversen | 18.02.2000 | 26.03.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Arne Ovesen | 18.02.2000 | 21.11.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lars Jørgen Jensen | 18.02.2000 | 12.11.2004 | bestyrelsesmedlem |