Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Thuesen | 30.06.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Tranekær | 18.05.2020 | 01.01.2022 | direktør |
Claus Dyhr Christensen | 19.04.2018 | 18.05.2020 | direktør |
Tom Rattleff | 01.09.2017 | 30.06.2022 | adm. dir |
Lars Thuesen | 01.09.2017 | 19.04.2018 | direktør |
Lars Thuesen | 15.05.2013 | 31.08.2017 | adm. dir |
Jens Peter Hoeck | 01.03.2012 | 15.05.2013 | adm. dir |
Bruno Riis-Nielsen | 15.07.2011 | 01.03.2012 | adm. dir |
Kim Bai Wadstrøm | 16.01.2005 | 15.07.2011 | direktør |
Søren Toft-Nielsen | 16.06.2003 | 16.01.2006 | adm. dir |
Ole Klitgaard | 01.06.2001 | 16.06.2003 | direktør |
Lars Peter Andersson | 26.01.2001 | 08.03.2002 | direktør |
Jacob Christian Dahl | 08.06.2000 | 28.03.2001 | direktør |
John René Carlsen | 08.06.2000 | 28.03.2001 | direktør |
Jan Vilhelm Mainz Thorsen | 08.06.2000 | 28.03.2001 | direktør |
Kim Uhrenholdt Kanstrup Linnemann | 24.03.2000 | 26.02.2001 | direktør |
Jørgen Byriel | 07.02.2000 | 24.03.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Thuesen | 30.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Stig Holmegaard Thygesen | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Ulrik Bayer | 12.03.2012 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Thuesen | 19.04.2018 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Thagesen | 22.08.2017 | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Martin Overgaard | 21.04.2017 | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helle Okholm | 26.08.2016 | 31.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Michael Albrechtslund | 18.10.2013 | 30.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Lyngh Jørgensen | 15.08.2013 | 01.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Olaf Valentin Kjær | 28.02.2013 | 21.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Thuesen | 12.03.2012 | 17.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Allan Strand Olesen | 29.04.2011 | 12.03.2012 | formand |
Mai Vedel | 04.11.2009 | 21.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Scheuer Jensen | 07.02.2006 | 12.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Gorm Nielsen | 07.02.2006 | 12.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Søren Dan Johansen | 16.01.2005 | 29.04.2011 | formand |
Kim Bai Wadstrøm | 16.01.2005 | 16.01.2006 | formand |
Michael Kaa Andersen | 18.12.2002 | 01.09.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Østerhegn | 18.12.2002 | 29.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Andreasen | 18.12.2002 | 20.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Pedersen Damborg | 18.12.2002 | 07.02.2006 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Astrup Jensen | 17.09.2002 | 08.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Johann Magnusson | 15.08.2001 | 18.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Jens Heimburger | 28.03.2001 | 18.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Michael Eide | 28.03.2001 | 18.12.2002 | formand |
Jackson Kay Yew Tang | 22.12.2000 | 18.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Juul Foss | 04.07.2000 | 17.09.2001 | bestyrelsesmedlem |
Svanbjörn Thoroddsen | 08.06.2000 | 15.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Thieng Hwi Pang | 08.06.2000 | 28.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Vikas Tibrewala | 08.06.2000 | 28.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Buus Lyngsø | 08.06.2000 | 28.03.2001 | formand |
Jacob Christian Dahl | 08.06.2000 | 08.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jan Vilhelm Mainz Thorsen | 08.06.2000 | 08.06.2000 | formand |
Kim Uhrenholdt Kanstrup Linnemann | 24.03.2000 | 08.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Michael Egede Budtz | 07.02.2000 | 24.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Erik Mohr Mersing | 07.02.2000 | 24.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Anders Bjerre Lavesen | 07.02.2000 | 24.03.2000 | bestyrelsesmedlem |