Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2012-08-01 sletter virksomheden Ejerskaber: H.S. VIND POLEN ApS. (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2023-08-31 fjernes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Revisor: Revision Limfjord Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2020-07-01 fjernes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ashøjvej 4, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2019-01-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ashøjvej 4, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-03 tilføjes Reelle ejere: Per Nørgaard Skræm (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-10-30 tilføjes Legale ejere: Skræm5 Holding ApS (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2015-10-29 fjernes Legale ejere: Per Nørgaard Skræm (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2014-05-20 tilføjes Kontaktoplysninger: perskraem@gmail.com (offentliggjort 2014-05-21)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2009-08-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve aktier/anparter i et andet selskab samt øvrige værdipapirer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Navne: SKRÆM HOLDING ApS (offentliggjort 2009-08-17)
Den 2009-08-12 fjernes Navne: SKRÆM INVEST ApS (offentliggjort 2000-02-23)
Den 2009-08-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-13 tilføjes Vedtægter: 2009-08-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-26 tilføjes Revisor: RL Registreret Revisionsaktieselskab (offentliggjort 2020-10-26)
Den 2007-06-26 fjernes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ashøjvej 4, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2019-02-01)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ashøjvej 4, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ashøjvej 4, 7760 Hurup Thy (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-17 tilføjes Direktion: Per Nørgaard Skræm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-17 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-17 tilføjes Legale ejere: Per Nørgaard Skræm (offentliggjort 2015-10-30)
Den 2000-02-17 tilføjes Navne: SKRÆM INVEST ApS (offentliggjort 2000-02-23)
Den 2000-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-02-17 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-17 tilføjes Stiftere: Per Nørgaard Skræm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-02-23)
Den 2000-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)