Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Grindstedvej 46, 6682 Hovborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Direktion: Gijsbertus Dirk van Mourik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET WINDSOURCE INVEST VII ApS (offentliggjort 2000-05-10)
Den 2013-08-27 fjernes Navne: K/S PONNEQUIN WINDSOURCE INVEST VII (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-27 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Administration af fast ejendom på kontraktbasis (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grindstedvej 46, 6682 Hovborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Grindstedvej 46, 6682 Hovborg (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2006-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grindstedvej 46, 6682 Hovborg (offentliggjort 2006-10-24)
Den 2006-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Tvilevej 28, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2006-01-01 tilføjes Direktion: Gijsbertus Dirk van Mourik (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvilevej 28, 6752 Glejbjerg (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2003-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 6, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-29 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed ved anskaffelse og drift af vindmøller i danmark eller udlandet og at deltage i andre virksomheder i Danmark eller udlandet, der udøver tilsvarende virksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af komplementaren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-29 tilføjes Vedtægter: 2003-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 tilføjes Revisor: ENGELSTED PETERSEN STATSAUT. REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-02 fjernes Revisor: Lars Bent Engelsted Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Axeltorv 6, 2., 4700 Næstved (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1999-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-30 tilføjes Interessenter: KOMPLEMENTARSELSKABET WINDSOURCE INVEST VII ApS (offentliggjort 2000-05-10)
Den 1999-12-30 tilføjes Navne: K/S PONNEQUIN WINDSOURCE INVEST VII (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-30 tilføjes Revisor: Lars Bent Engelsted Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-30 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)