Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-12-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-12-10 fjernes Revisor: Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-12-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-02 tilføjes Revisor: Rynord Revision statsautoriseret revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2021-07-02 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-03-18 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2021-07-09)
Den 2021-03-18 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2020-12-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-27)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-04-04 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-16)
Den 2019-04-04 fjernes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2018-11-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-30 tilføjes Vedtægter: 2018-10-30 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-09-30 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-07-01 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-07-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2018-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2017-12-07 tilføjes Revisor: TimeVision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2017-12-07 fjernes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2017-11-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-24 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@holtecsolutions.dk (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2017-08-23 fjernes Kontaktoplysninger: mail@holtec.net (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2016-11-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosede Strandvej 51, 2670 Greve (offentliggjort 2011-11-10)
Den 2011-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 30, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-02-14)
Den 2004-04-16 tilføjes Revisor: TIMEVISION BRØNDBY GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-15)
Den 2004-04-16 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@holtec.net (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2002-11-20 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-20 fjernes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.J. Holst Vej 30, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-16 tilføjes Direktion: Steen Gudmand Holrits (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i, leje, udlejning og fremleje af fast ejendom og anden efter ledelsens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2001-02-14)
Den 2000-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Legale ejere: HOLTEC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2000-02-16 tilføjes Navne: HOLTEC REAL ESTATE ApS (offentliggjort 2000-02-24)
Den 2000-02-16 tilføjes Reelle ejere: Steen Gudmand Holrits (offentliggjort 2017-08-24)
Den 2000-02-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2000-02-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2000-02-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-12-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Stiftere: HOLTEC HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-16 tilføjes Vedtægter: 2000-02-16 (offentliggjort 2018-11-01)
Den 2000-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-02-24)
Den 2000-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)