Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ken Lynge Primby | 10.02.2000 | 02.08.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ken Lynge Primby | 10.02.2000 | 11.09.2000 | bestyrelse |
Annette Ladefoged Nørgaard | 10.02.2000 | 11.09.2000 | bestyrelse |
Gert Løvgreen Heglund | 10.02.2000 | 04.08.2000 | bestyrelse |