Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | ||||
Bestyrelse | Legale ejere | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Revisor | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2000-06-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HABRO-VICTORIA STREET. (offentliggjort 2000-07-12)
Den 2015-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ApS HABRO KOMPLEMENTAR-10. (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-07-03 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K/S HABRO-VICTORIA STREET. (offentliggjort 2016-08-10)
Den 2021-03-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-26 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 34, st., 1260 København K (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2018-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-03-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2018-03-22)
Den 2017-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2017-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: digitalpostkasse@habro.dk (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2016-03-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-09-23 tilføjes Bestyrelse: Niels Hansen Friis (formand) (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-09-23 fjernes Bestyrelse: Jan Søren Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-09-22 fjernes Bestyrelse: Niels Hansen Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2015-07-03 tilføjes Legale ejere: ApS HABRO KOMPLEMENTAR-10 (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2015-07-02 fjernes Legale ejere: Jan Søren Poulsen (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2011-03-23 tilføjes Direktion: Søren Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-23 fjernes Direktion: Michael Penzien Facius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Habro-Victoria Street samt at varetage de forpligtelser, som dette selskabs vedtægter til enhver tid pålægger komplementaren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Vedtægter: 2010-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 27, 1256 København K (offentliggjort 2017-02-08)
Den 2010-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-22)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2007-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2007-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 2., 1260 København K (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-10-13)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-04-26 tilføjes Bestyrelse: Jan Søren Poulsen (formand) (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2001-04-26 fjernes Bestyrelse: Robert Koch-Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-21 tilføjes Legale ejere: Erik Mortensen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2000-12-13 tilføjes Legale ejere: Kim Christian Dalum (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2000-12-12 tilføjes Legale ejere: Jan Søren Poulsen (offentliggjort 2015-10-26)
Den 2000-12-07 tilføjes Legale ejere: Jan Mølholm Hansen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2000-12-06 tilføjes Legale ejere: Eli Kassis (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2000-11-30 tilføjes Legale ejere: Erik Nielsen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2000-11-23 tilføjes Legale ejere: Kim Poulsen, Sonja Marie Poulsen (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2000-11-01 tilføjes Legale ejere: Steen Fursing (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2000-10-29 tilføjes Legale ejere: Niels Hansen Friis (offentliggjort 2015-05-26)
Den 2000-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 65, 2., 1260 København K (offentliggjort 2000-06-22)
Den 2000-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-09 tilføjes Bestyrelse: Robert Koch-Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 tilføjes Direktion: Michael Penzien Facius (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 tilføjes Navne: ApS HABRO KOMPLEMENTAR-10 (offentliggjort 2000-07-11)
Den 2000-06-08 fjernes Navne: SCSK 5160 ApS (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2000-06-09 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-09 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Bestyrelse: Niels Hansen Friis (bestyrelse) (offentliggjort 2015-09-25)
Den 2000-02-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Navne: SCSK 5160 ApS (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2000-02-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)