Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-11-18 fjernes Binavne: SUNSHINE GOLF ApS, SE EXPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 47, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2003-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-10 fjernes Navne: SE GROUP (DK) ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-10 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-10 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2002-03-18 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PALLE LYNGE NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-15 fjernes Direktion: Troels Mugge Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-20 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-06-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Fasanvej 47, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2000-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Direktion: Troels Mugge Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Navne: SE GROUP (DK) ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-28 fjernes Navne: SCSK 5156 ApS (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2000-05-29 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PALLE LYNGE NIELSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Vedtægter: 2000-05-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Binavne: SUNSHINE GOLF ApS, SE EXPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Navne: SCSK 5156 ApS (offentliggjort 2000-02-18)
Den 2000-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)