Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-24 fjernes Direktion: Claus Sønderborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-24 fjernes Navne: CLAUS SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-04-24 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2011-03-02 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-11-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2005-12-15)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 3, 7430 Ikast (offentliggjort 2005-12-15)
Den 2005-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Højris Alle 37, 7430 Ikast (offentliggjort 2000-05-04)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2005-11-09)
Den 2004-02-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højris Alle 37, 7430 Ikast (offentliggjort 2000-05-04)
Den 2000-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-24 tilføjes Direktion: Claus Sønderborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed, herunder at indgå forretninger på de finansiele markeder samt optage lån til køb af værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Navne: CLAUS SØNDERBORG ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-03-23 fjernes Navne: PBH 27.195 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-24 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-24 tilføjes Vedtægter: 2000-03-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Navne: PBH 27.195 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2000-02-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)