Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor | Hovedbranche | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulstruphave 7, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Noldes Vej 36, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-12-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-08 fjernes Direktion: Hanne Vase Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2020-12-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Hanne Vase Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2015-12-01 tilføjes Vedtægter: 2015-12-01 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2015-12-01 fjernes Bestyrelse: Hanne Vase Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-11-30 fjernes Direktion: Preben Aksel Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-30 fjernes Revisor: LUNI REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2008-02-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-11-08)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-04-14)
Den 2005-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Noldes Vej 36, 3000 Helsingør (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2005-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 3, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holding- og investeringsselskab, herunder at eje og administrere aktier, anparter og andre værdipapirer Selskabet kan yderligere drive virksomhed med finansiering, leasing og udlejning samt anden af selskabets ledelse besluttet lovlig virksomhed, der står i forbindelse med formålet iøvrigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2005-11-24 tilføjes Vedtægter: 2005-11-24 (offentliggjort 2016-11-29)
Den 2000-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-14 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-04-14)
Den 2000-04-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bygstubben 3, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-04 tilføjes Bestyrelse: Hanne Vase Knudsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-04 tilføjes Direktion: Preben Aksel Knudsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Legale ejere: Preben Aksel Knudsen, Jesper Knudsen, Dorthe Mills (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2000-02-04 tilføjes Navne: PREBEN KNUDSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2000-02-25)
Den 2000-02-04 tilføjes Reelle ejere: Preben Aksel Knudsen (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2000-02-04 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Revisor: LUNI REVISION I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Stiftere: Preben Aksel Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-02-25)
Den 2000-02-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)