Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskelunden 18, 4700 Næstved (offentliggjort 2021-08-22)
Den 2021-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Harekærvej 6, 4600 Køge (offentliggjort 2021-08-22)
Den 2021-05-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harekærvej 6, 4600 Køge (offentliggjort 2021-08-22)
Den 2019-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Harekærvej 6, 4600 Køge (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-05-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-08 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-01 tilføjes Bestyrelse: Eyvind Nygaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-11-18 tilføjes Kontaktoplysninger: ajflack@mail.tele.dk (offentliggjort 2013-11-18)
Den 2013-07-11 tilføjes Legale ejere: FLACKEBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2013-07-11 tilføjes Reelle ejere: Palle Flackeberg (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2013-07-09 tilføjes Bestyrelse: Palle Flackeberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Direktion: Anne Johanne Flackeberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 fjernes Direktion: Naomi Nikolajsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels-, udlejnings- og administrationsvirksomhed samt anden med drift af golfbane tilknyttet virksomhed, herunder eventuel drift af restaurationsvirksomhed for golfbanens brugere. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Kapital (Kapital): 1.020.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2013-07-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-09 tilføjes Vedtægter: 2013-07-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 fjernes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-02-02 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-02 fjernes Bestyrelse: Bodil Agnete Nikolajsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-05-30 tilføjes Revisor: CCH REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-30 fjernes Revisor: Jens Weien Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-25 tilføjes Bestyrelse: Bodil Agnete Nikolajsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 fjernes Bestyrelse: Mogens Emil Nikolajsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 tilføjes Direktion: Naomi Nikolajsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-25 fjernes Direktion: Mogens Emil Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Drift af sportsanlæg (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2000-12-01)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-23 tilføjes Direktion: Mogens Emil Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Direktion: Kirsten Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-23 fjernes Bestyrelse: Kirsten Nikolajsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sportsanlæg (offentliggjort 2000-12-01)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2000-12-01)
Den 2000-02-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Harekærvej 6, 4600 Køge (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2000-02-05 tilføjes Bestyrelse: Kirsten Nikolajsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Direktion: Kirsten Nikolajsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2000-12-01)
Den 2000-02-05 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Legale ejere: KIMO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-05-07)
Den 2000-02-05 tilføjes Navne: HAREKÆR A/S (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2000-02-05 tilføjes Reelle ejere: Naomi Nikolajsen (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2000-02-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Revisor: Jens Weien Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Stiftere: KIMO HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-05 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2000-02-16)
Den 2000-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)