Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 65, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-22 fjernes Direktion: Rudolf Claus Boldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-22 fjernes Navne: MULTI-LINE SYD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Revisor: KASAK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-03 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2000-03-23)
Den 2000-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-23 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med andre varer (offentliggjort 2000-03-23)
Den 2000-03-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 65, 6230 Rødekro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-25 tilføjes Direktion: Rudolf Claus Boldt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Navne: MULTI-LINE SYD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-24 fjernes Navne: PBH 27.155 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-25 tilføjes Revisor: KASAK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 fjernes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-25 tilføjes Vedtægter: 2000-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Navne: PBH 27.155 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Revisor: Harry Aamann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Stiftere: PREBEN BANG HENRIKSEN. AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)