Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alfred Bendy Frederiksen | 23.06.2015 | 12.10.2015 | direktør |
Nick Lago Lantow | 21.05.2012 | 23.06.2015 | direktion |
Preben Lantow | 07.06.2010 | 19.01.2012 | direktion |
Kaspar Jensen | 06.02.2008 | 17.03.2009 | direktion |
Allan Barleth | 09.02.2000 | 07.06.2010 | direktion |