Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Navne | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Formål | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-25 tilføjes Vedtægter: 2022-02-25 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-02-25 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-11-09 tilføjes Kontaktoplysninger: leif-bagger@outlook.dk (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-08 fjernes Kontaktoplysninger: leif-bagger@hotmail.com (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: HAURVIG ApS (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2021-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-01 fjernes Bestyrelse: Steen Hvidt (bestyrelse) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-31 fjernes Navne: HAURVIG A/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-10-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fændediget 20, 1. tv., 4600 Køge (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2021-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Langesvej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2020-04-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-19 tilføjes Bestyrelse: Christel Bagger (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-10-10 tilføjes Kontaktoplysninger: leif-bagger@hotmail.com (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2015-09-01 tilføjes Legale ejere: Leif Bagger-Hansen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2015-09-01 fjernes Bestyrelse: Lene Bagger-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-10-10)
Den 2015-08-31 fjernes Legale ejere: Leif Bagger-Hansen, Lene Bagger-Hansen (offentliggjort 2015-11-07)
Den 2014-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og besidde værdipapirer , drive finansieringsvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2014-02-27 tilføjes Vedtægter: 2014-02-27 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2009-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langesvej 10, 4600 Køge (offentliggjort 2021-04-17)
Den 2009-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kærup Alle 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2005-12-06 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2005-12-06 fjernes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2001-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kærup Alle 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2001-11-08)
Den 2001-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 8, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-12 fjernes Kontaktoplysninger: info@bagger-hansen.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-05-17 tilføjes Kontaktoplysninger: info@bagger-hansen.dk (offentliggjort 2000-07-20)
Den 2000-03-24 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2000-03-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 8, 4100 Ringsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Bestyrelse: Lene Bagger-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-10-10)
Den 1999-12-21 tilføjes Direktion: Leif Bagger-Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Legale ejere: Leif Bagger-Hansen, Lene Bagger-Hansen (offentliggjort 2015-11-07)
Den 1999-12-21 tilføjes Navne: HAURVIG A/S (offentliggjort 2021-11-10)
Den 1999-12-21 tilføjes Reelle ejere: Leif Bagger-Hansen (offentliggjort 2017-11-20)
Den 1999-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-01)
Den 1999-12-21 tilføjes Revisor: Tornegård v/Kurt Bülow (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Stiftere: Lene Bagger-Hansen, Leif Bagger-Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-10)
Den 1999-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)