Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2002-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidtjørnevej 7, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 fjernes Direktion: John Lænner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 fjernes Navne: MESTER KRAM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-11 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Stiftere: Birgitte Drejer Lænner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-03 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2000-03-24 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-03-24)
Den 2000-03-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab i Mester Kram ApS cvr. nr. 19444694, i GÆSTGIVERGÅRDEN NIBE ApS samt i MESTER KRAM EJENDOM ApS, formueadministration, herunder køb og salg og udleje af fast ejendom, investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-29 tilføjes Vedtægter: 2000-02-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidtjørnevej 7, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Direktion: John Lænner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Navne: MESTER KRAM HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Stiftere: Birgitte Drejer Lænner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)