Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Interessenter | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2023-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresund Parkvej 13, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-12-31 fjernes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-12-31 fjernes Interessenter: Kirsten Susanne Rønborg Melander (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: kir@ronborg.dk (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-12-31 fjernes Navne: Rønborg Melander, Speciallæge i Psykiatri (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2023-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2018-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresund Parkvej 13, 1. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2018-09-03 tilføjes Hovedbranche: Praktiserende speciallæger (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2018-09-03 tilføjes Interessenter: Kirsten Susanne Rønborg Melander (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2018-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: kir@ronborg.dk (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2018-09-03 tilføjes Navne: Rønborg Melander, Speciallæge i Psykiatri (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2018-09-03 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2014-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ullasvej 13, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2014-03-28 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2014-03-28 fjernes Interessenter: Kirsten Susanne Rønborg Melander (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2014-03-28 fjernes Navne: Rønborg Consult V/Kirsten Rønborg (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2014-03-28 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-11-19)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2004-11-19)
Den 2004-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2004-11-19)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ullasvej 13, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2004-11-19)
Den 2000-01-01 tilføjes Interessenter: Kirsten Susanne Rønborg Melander (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: Rønborg Consult V/Kirsten Rønborg (offentliggjort 2014-03-28)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2014-03-28)