Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | Tegningsregel | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Kapital | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Opløsningsstrussel seneste | ||||
Formål | Kapitalvaluta | Hovedbranche | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-01-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2022-01-20 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-19 tilføjes Direktion: Gert Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-18 fjernes Direktion: Tomas Tumènas (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-19 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-18 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2022-01-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2018-03-27 sletter virksomheden Ejerskaber: AKOLA ApS. (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2022-01-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-24 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-11-24 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2020-12-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-12 tilføjes Legale ejere: UAB Darius Zubas Holding (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-12 fjernes Legale ejere: Darius Zubas (offentliggjort 2019-12-20)
Den 2019-12-17 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 106.901.430,00 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Reelle ejere: Darius Zubas (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-15 fjernes Reelle ejere: Darius Zubas (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-02-16 tilføjes Vedtægter: 2019-02-16 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapital): 107.279.174,00 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-10-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-01-16)
Den 2018-10-31 tilføjes Vedtægter: 2018-10-31 (offentliggjort 2019-02-18)
Den 2018-10-31 fjernes Legale ejere: AKOLA ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-03-27 tilføjes Legale ejere: AKOLA ApS (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-03-27 fjernes Legale ejere: Vytautas Sidlauskas (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-14 fjernes Legale ejere: Dainius Pilkauskas, Arunas Zubas (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2018-03-27 fjernes Reelle ejere: Vytautas Sidlauskas (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2018-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thistedvej 68, st., 9400 Nørresundby (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-03-13 tilføjes Direktion: Gert Østergaard (direktør) (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøteborgvej 18, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2018-03-16)
Den 2018-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Mindet 2, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2018-02-09 tilføjes Vedtægter: 2018-02-09 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-02-09 fjernes Direktion: Bo Tornøe Nørholm (direktør) (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mindet 2, 4. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Direktion: Bo Tornøe Nørholm (direktør) (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-15 fjernes Direktion: Anders Bredgaard (direktør) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2018-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2018-01-15 tilføjes Vedtægter: 2018-01-15 (offentliggjort 2018-02-09)
Den 2017-12-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-08-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Algade 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2017-08-04 tilføjes Direktion: Anders Bredgaard (direktør) (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-08-04 fjernes Direktion: Jørgen Henrik Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-27 tilføjes Vedtægter: 2015-11-27 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Algade 31, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-08-10)
Den 2015-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Direktion: Jørgen Henrik Christensen (direktør) (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2015-04-15 fjernes Direktion: Bertil Bak Wogensen (direktion) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2015-04-15 tilføjes Vedtægter: 2015-04-15 (offentliggjort 2015-11-30)
Den 2014-08-31 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-12-06)
Den 2014-08-31 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-15 tilføjes Direktion: Bertil Bak Wogensen (direktion) (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2013-11-12 fjernes Direktion: Margit Solveig Ulrika Winkler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-13 tilføjes Opløsningsstrussel seneste: 2013-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 tilføjes Direktion: Margit Solveig Ulrika Winkler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-01 fjernes Direktion: Poul Lund Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 21, 2100 København Ø (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2011-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2009-06-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og finansiel virksomhed, herunder erhvervelse og besiddelse af kapitalandele som holdingselskab i danske og udenlandske selskaber, samt anden tilknyttet virksomhed efter direktionens beslutning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 143.038.898,00 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2009-06-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.335.894,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 tilføjes Legale ejere: Dainius Pilkauskas, Arunas Zubas, Vytautas Sidlauskas, Darius Zubas (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2009-06-25 tilføjes Reelle ejere: Vytautas Sidlauskas, Darius Zubas (offentliggjort 2018-03-27)
Den 2009-06-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2009-06-25 tilføjes Vedtægter: 2009-06-25 (offentliggjort 2015-04-15)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Gennemløbsholdingselskaber (offentliggjort 2010-11-01)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-14 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-14 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2002-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3-3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dampfærgevej 3-3, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2002-01-03)
Den 2002-01-02 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 3., 1553 København V (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 11, 3., 1553 København V (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-10-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-12-27)
Den 2000-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 42, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-12-27)
Den 2000-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbyvej 20, 3., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-06-20)
Den 2000-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Direktion: Poul Lund Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 tilføjes Navne: AKOLA ApS (offentliggjort 2000-05-30)
Den 2000-05-28 fjernes Navne: SCSK 5145 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-29 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-29 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Navne: SCSK 5145 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2000-02-01 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-02-15)
Den 2000-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-18)