Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Richard Aggerholm Pedersen | 07.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Dorte Niebuhr | 20.06.2022 | 07.08.2024 | direktør |
Mads Richard Aggerholm Pedersen | 21.12.2020 | 20.06.2022 | direktør |
Jens Richard Pedersen | 25.11.2013 | 21.12.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Richard Aggerholm Pedersen | 07.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Claus Hedegaard Eriksen | 21.12.2020 | formand |
Niels-Erik Heede Jensen | 25.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anne Dorte Niebuhr | 20.06.2022 | 07.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Mads Richard Aggerholm Pedersen | 21.12.2020 | 20.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Richard Aggerholm Pedersen | 01.05.2019 | 20.12.2020 | formand |
Jens Richard Pedersen | 25.11.2013 | 21.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steffen Ebdrup | 25.11.2013 | 01.05.2019 | formand |