Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Gjedde | 26.08.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tor Erik Sannum | 31.05.2017 | 26.08.2024 | direktør |
Finn Ødegaard | 14.12.2006 | 31.05.2017 | direktør |
Søren Overgaard | 31.03.2000 | 14.12.2006 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.02.2000 | 31.03.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Gjedde | 01.09.2024 | bestyrelsesmedlem |
Steen Nielsen | 26.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Einar Tingulstad | 26.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tor Erik Sannum | 26.08.2024 | formand |
Martin Ravnebjerg Back | 31.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Einar Tingulstad | 10.08.2020 | 25.08.2024 | formand |
Eivind Amsrud | 31.05.2017 | 10.08.2020 | formand |
Tor Erik Sannum | 23.10.2006 | 25.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Finn Ødegaard | 23.10.2006 | 31.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ivar Skaaltveit Olsen | 31.03.2000 | 31.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Søren Overgaard | 31.03.2000 | 23.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kim Breide Ulrich | 31.03.2000 | 25.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Preben Bang Henriksen | 01.02.2000 | 31.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Lone Mai Henriksen | 01.02.2000 | 31.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Stephan Muurholm | 01.02.2000 | 31.03.2000 | formand |