Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Første regnskabsperiode | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-06-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-06-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2019-07-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-02-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2011-02-03 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 13, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Oddervej 13, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oddervej 13, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2006-11-16)
Den 2006-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 33, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-14 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 fjernes Revisor: Statsautoriserede Revisorer Busch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@jubo.dk (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2004-09-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-17 tilføjes Legale ejere: Bjarne Juhl Møller (offentliggjort 2015-11-12)
Den 2004-05-17 tilføjes Reelle ejere: Bjarne Juhl Møller (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2004-05-17 fjernes Direktion: Poul Bock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde anparter eller aktier i andre selskaber og investering iøvrigt. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-29 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-29 tilføjes Vedtægter: 2004-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 33, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-24 tilføjes Direktion: Poul Bock (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Navne: JUBO RUSTFRIT STÅL HOLDING ApS (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2000-01-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2000-01-24 tilføjes Revisor: Statsautoriserede Revisorer Busch-Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Stiftere: PB STÅL A/S, Bjarne Juhl Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-02-17)
Den 2000-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)