Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2003-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevænget 11, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-20 fjernes Navne: MIDTJYDSK MÅTTE SERVICE 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-15 fjernes Direktion: Michael Wollenberg Keler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevænget 11, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 81, 7800 Skive (offentliggjort 2000-05-25)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-31 tilføjes Direktion: Michael Wollenberg Keler (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 fjernes Direktion: Holger Eigil Hedegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-10 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-10 fjernes Revisor: SDR THISE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-25 tilføjes Revisor: SDR THISE INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-25 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-09 tilføjes Hovedbranche: Erhvervs- og institutionsvaskerier (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-08 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 81, 7800 Skive (offentliggjort 2000-05-25)
Den 2000-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 tilføjes Direktion: Holger Eigil Hedegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 fjernes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive vaskeri, herunder foretage udlejning samt stående forretninger i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Navne: MIDTJYDSK MÅTTE SERVICE 2000 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-11 fjernes Navne: SALKMN 205 ApS (offentliggjort 2000-02-01)
Den 2000-05-12 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-12 tilføjes Vedtægter: 2000-05-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Resenvej 83, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Laurits Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: SALKMN 205 ApS (offentliggjort 2000-02-01)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: AKTIESELSKABET AF 10.01.2000 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: ALKMNWA AF 15.10.2008 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)