Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristian Reinevald | 30.04.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Aage Madsen | 26.01.2000 | 30.04.2015 | direktion |
Klaus Zartov | 26.01.2000 | 11.10.2000 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Ternholt-Pedersen | 22.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Reinevald | 30.04.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Kjærgaard Søndergaard | 30.04.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dion Møberg Eriksen | 17.03.2009 | 30.04.2015 | formand |
Bent Aage Madsen | 11.04.2007 | 22.05.2017 | bestyrelse |
Lotte Kjærgaard Søndergaard | 11.04.2007 | 29.04.2015 | bestyrelse |
Michael Nørager | 11.04.2007 | 17.03.2009 | formand |