Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Binavne | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Legale ejere | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2013-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AREA9 LEARNING ApS. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2014-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: CM 2020 A/S. (offentliggjort 2020-10-05)
Den 2020-04-29 sletter virksomheden Ejerskaber: CM 2020 A/S. (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-11-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-10-31 tilføjes Vedtægter: 2021-10-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-06-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-06-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-05-31 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-05-31 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-11-20 tilføjes Binavne: COMAPPING ApS (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2020-11-19 tilføjes Vedtægter: 2020-11-19 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2020-11-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 37, 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2020-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 37, 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2019-11-08 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Legale ejere: Area9 Lyceum ApS (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: McGraw-Hill Education (UK) Limited (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-06-29 fjernes Legale ejere: Area9 Lyceum ApS (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 tilføjes Vedtægter: 2018-06-30 (offentliggjort 2020-11-20)
Den 2018-06-30 fjernes Bestyrelse: Patrick Milano (bestyrelse) (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-05 tilføjes Legale ejere: Area9 Lyceum ApS (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2018-01-05 fjernes Legale ejere: AREA9 INVEST ApS (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-09-10 tilføjes Bestyrelse: Ulrik Juul Christensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Direktion: Asger Kunuk Alstrup Palm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 fjernes Direktion: Ulrik Juul Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og markedsføring af softwareløsninger samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene, af bestyrelsesformanden alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-10 tilføjes Vedtægter: 2014-09-10 (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-30 tilføjes Kontaktoplysninger: info@area9learning.com (offentliggjort 2014-04-30)
Den 2014-04-10 tilføjes Bestyrelse: Patrick Milano (bestyrelse) (offentliggjort 2018-07-12)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-02-06 tilføjes Legale ejere: AREA9 INVEST ApS, McGraw-Hill Education (UK) Limited (offentliggjort 2018-01-08)
Den 2014-02-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2014-02-11)
Den 2014-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-11)
Den 2013-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Galionsvej 37, 1437 København K (offentliggjort 2020-06-30)
Den 2013-12-01 tilføjes Binavne: AREA9 HEALTHCARE ApS, AREA9 EDUCATION ApS, AREA9 ApS, AREA9 ASSOCIATES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Direktion: Ulrik Juul Christensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-02-11)
Den 2013-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Navne: AREA9 LABS ApS (offentliggjort 2013-12-20)
Den 2013-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2013-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2013-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-12-01 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Stiftere: AREA9 INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-02)
Den 2013-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)