Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-09-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Adelgade 11-13, 1304 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 fjernes Direktion: Bent Hugo Kohl Donner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 fjernes Navne: BDBILER.DK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Stiftere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-22 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-22 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-14 fjernes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2005-12-01 tilføjes Revisor: DATOSELSKABET AF 14. OKTOBER 2010 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb, salg og service indenfor automobilvirksomhed med heraf afledede funktioner og investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Navne: BDBILER.DK ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-01 fjernes Navne: BD TURBOCHIP ApS (offentliggjort 2000-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-02 tilføjes Vedtægter: 2004-07-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-03 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-02-20 fjernes Revisor: Rene Flemming Mina Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 11-13, 1304 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-12 tilføjes Direktion: Bent Hugo Kohl Donner (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2000-08-24)
Den 2000-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Navne: BD TURBOCHIP ApS (offentliggjort 2000-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Revisor: Rene Flemming Mina Jakobsen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Stiftere: Bent Hugo Kohl Donner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)