Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2015-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-27 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Legale ejere: SPECIALLÆGESELSKABET POUL HANSEN ApS, SPECIALLÆGESELSKABET ERIC OLESEN ApS, MEMIRA ApS, Kiropraktisk Klinik Åbyhøj ApS, SPECIALLÆGE LARS SØMOD, SURGYCARE ApS, KLINIK FOR TAND-, MUND- OG KÆBEKIRURGI I/S, SCANSLEEP A/S (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Navne: SPECIALLÆGERNES HUS PRISMET ApS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Stiftere: Søren Schweigler, Poul Hansen, Poul Baggesgaard Therkildsen, Per Julius Nielsen, Mads Kristoffer Lassen, Jørn Gram-Hansen, Anette Peen (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2015-08-06 fjernes Revisor: ØSTRUP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-18 fjernes Direktion: Poul Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-10-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning til klinik- og undervisningsformål og dertil hørende kontor. (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-10-27 tilføjes Navne: SPECIALLÆGERNES HUS PRISMET ApS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-10-26 fjernes Navne: SPECIALLÆGERNES HUS PRISMET A/S (offentliggjort 2014-11-24)
Den 2014-10-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-10-27 tilføjes Vedtægter: 2014-10-27 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2014-10-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-11-24)
Den 2014-10-27 fjernes Bestyrelse: Søren Schweigler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-15 tilføjes Legale ejere: SCANSLEEP A/S (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2011-05-03 tilføjes Bestyrelse: Lone Lenk-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-03 fjernes Bestyrelse: Poul Baggesgaard Therkildsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-09 tilføjes Legale ejere: KLINIK FOR TAND-, MUND- OG KÆBEKIRURGI I/S (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2010-04-22 tilføjes Legale ejere: SPECIALLÆGE LARS SØMOD, SURGYCARE ApS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2010-03-29 tilføjes Revisor: ØSTRUP STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2010-03-29 fjernes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-02 tilføjes Legale ejere: MEMIRA ApS, Kiropraktisk Klinik Åbyhøj ApS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2008-10-30 tilføjes Revisor: NOMOQ PARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-30 fjernes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 tilføjes Bestyrelse: Thomas Eric Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-07 fjernes Bestyrelse: Jørn Gram-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-06-20 tilføjes Legale ejere: SPECIALLÆGESELSKABET ERIC OLESEN ApS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2007-04-30 fjernes Bestyrelse: Poul Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 tilføjes Revisor: Qurios Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-09 fjernes Revisor: Knud Østrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-14 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KIM HOLST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Revisor: Knud Østrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viborgvej 3, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-08-28)
Den 2001-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Morten Børups Gade 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Morten Børups Gade 10, 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-27 tilføjes Bestyrelse: Poul Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Direktion: Poul Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 1999-10-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-10-27 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 1999-10-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 1999-10-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-08-28)
Den 1999-10-27 tilføjes Legale ejere: SPECIALLÆGESELSKABET POUL HANSEN ApS (offentliggjort 2015-08-28)
Den 1999-10-27 tilføjes Navne: SPECIALLÆGERNES HUS PRISMET A/S (offentliggjort 2014-11-24)
Den 1999-10-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 1999-10-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-08-28)
Den 1999-10-27 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KIM HOLST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-27 tilføjes Stiftere: Søren Schweigler, Poul Hansen, Poul Baggesgaard Therkildsen, Per Julius Nielsen, Mads Kristoffer Lassen, Jørn Gram-Hansen, Anette Peen (offentliggjort 2015-08-28)
Den 1999-10-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2014-11-24)
Den 1999-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)