Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2009-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: KODIF PUTLITZ I ApS. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2012-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMMANDITSELSKABET FLØ. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2012-09-21 sletter virksomheden Ejerskaber: KOMPLEMENTARSELSKABET FLØ ApS. (offentliggjort 2016-11-08)
Den 2016-09-01 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S EUROWIND PUTLITZ I. (offentliggjort 2020-04-01)
Den 2019-10-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@nanonord.dk (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2018-06-21 fjernes Kontaktoplysninger: pj@nanonord.dk (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2017-10-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2017-10-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2017-10-10 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-09 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-15)
Den 2016-12-09 fjernes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-10-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 23, 9000 Aalborg (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2016-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Lavendelparken 50, 9310 Vodskov (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2014-03-21 tilføjes Revisor: REDMARK, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2014-03-21 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lavendelparken 50, 9310 Vodskov (offentliggjort 2016-01-28)
Den 2009-04-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 23, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-02-17)
Den 2008-04-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 fjernes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2007-12-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2001-02-12)
Den 2007-10-15 tilføjes Revisor: AAMANN & NØRBAK INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-15 fjernes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-21 tilføjes Kontaktoplysninger: pj@nanonord.dk (offentliggjort 2018-06-22)
Den 2005-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 23, 9000 Aalborg (offentliggjort 2005-02-17)
Den 2005-02-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 4 a., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2004-10-07)
Den 2005-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og service, samt investering og finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 tilføjes Vedtægter: 2005-02-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-09 fjernes Bestyrelse: Nils Peter Reenberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 4 a., 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2004-10-07)
Den 2004-10-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 23, 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-09-24)
Den 2004-09-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingridsvej 23, 9000 Aalborg (offentliggjort 2004-09-24)
Den 2004-09-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 4, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2004-05-24 tilføjes Bestyrelse: Thor Jespersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-07 tilføjes Revisor: Aamann & Nørbak I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-07 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-13 fjernes Bestyrelse: Mads Villi Delmar (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skjernvej 4, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2003-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2003-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 1.029.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-05 tilføjes Navne: PORTEFØLJESELSKABET 2003 ApS (offentliggjort 2003-04-04)
Den 2003-03-04 fjernes Navne: REEN.AUDIO ApS (offentliggjort 2000-01-25)
Den 2002-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slotspladsen 2, 1., 9000 Aalborg (offentliggjort 2002-03-15)
Den 2002-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 9, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-02-11 tilføjes Bestyrelse: Mads Villi Delmar (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 fjernes Bestyrelse: Thonni Boel Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Direktion: Ole Nørgaard Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Kapital (Kapital): 429.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 9, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-14 tilføjes Bestyrelse: Thonni Boel Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Hovedbranche: Forskning og udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2001-02-12)
Den 1999-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Legale ejere: OLE JENSEN INVEST A/S (offentliggjort 2015-01-30)
Den 1999-12-14 tilføjes Navne: REEN.AUDIO ApS (offentliggjort 2000-01-25)
Den 1999-12-14 tilføjes Reelle ejere: Ole Nørgaard Jensen (offentliggjort 2017-11-27)
Den 1999-12-14 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-15)
Den 1999-12-14 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Stiftere: Nils Peter Reenberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-25)
Den 1999-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)