Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 45, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 45, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-06-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvejen 45, 9850 Hirtshals (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2014-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Halsagervej 20, 9800 Hjørring (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2013-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, sælge og udleje fast ejendom (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 tilføjes Vedtægter: 2013-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-31 fjernes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Halsagervej 20, 9800 Hjørring (offentliggjort 2014-07-07)
Den 2010-06-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skråningen 7, 9830 Tårs (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Event catering (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2003-05-13)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-18 tilføjes Revisor: RR Revision v/Benny Jakobsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-18 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skråningen 7, 9830 Tårs (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skråningen 7, 9830 Tårs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-04-23 fjernes Direktion: Anders Boysen Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Catering og diner transportable (offentliggjort 2003-05-13)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-02-15 tilføjes Legale ejere: LARS ERIK HANSEN, HOLDING ApS (offentliggjort 2015-11-17)
Den 2000-02-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Erik Hansen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1999-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skråningen 7, 9830 Tårs (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-30 tilføjes Direktion: Anders Boysen Jepsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1999-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Navne: BEDRE BOLIG ApS (offentliggjort 2000-01-24)
Den 1999-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Stiftere: Lars Erik Hansen, Anders Boysen Jepsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2000-01-24)
Den 1999-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)