Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 32, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-02 fjernes Bestyrelse: Per Graves Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-02 fjernes Navne: WEBGUARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Revisor: RVT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Stiftere: SCANPOWER DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-09 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-05-22 fjernes Direktion: Per Graves Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-02-08)
Den 2002-10-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg af edb, hard- og software. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-20 tilføjes Navne: WEBGUARD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-19 fjernes Navne: WEB GUARD EUROPE ApS (offentliggjort 2000-02-02)
Den 2002-10-20 tilføjes Revisor: RVT REVISION, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-20 fjernes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-20 tilføjes Vedtægter: 2002-10-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-08-19 fjernes Bestyrelse: Lars Knudsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-08-19 fjernes Direktion: Lars Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 32, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 3, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-27 tilføjes Revisor: HOSTRUPHUS & Partnere A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-27 fjernes Revisor: Stig Calle Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-15 fjernes Bestyrelse: Jan Grubak Nielsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-01 fjernes Bestyrelse: Bryan Jan Lindenskjold (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-28 tilføjes Bestyrelse: Per Graves Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-21 tilføjes Bestyrelse: Bryan Jan Lindenskjold (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-21 tilføjes Direktion: Lars Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-02-08 tilføjes Hovedbranche: Udvikling og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2000-02-08)
Den 2000-02-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunnar Clausens Vej 3, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-14 tilføjes Direktion: Per Graves Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Navne: WEB GUARD EUROPE ApS (offentliggjort 2000-02-02)
Den 2000-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Revisor: Stig Calle Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Stiftere: SCANPOWER DENMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)