Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lene Christensen | 01.01.2011 | 09.03.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Indus Invest ApS (CVR 38421425) | OPLØSTEFTERERKLÆRING | 16.02.2017 | 15.07.2019 | 25,00-33,32% | 25,00-33,32% |