Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Taksvej 39, 1. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 fjernes Direktion: Anne Buster Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 fjernes Navne: J.B.TRANSPORT KOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Stiftere: Lone Karol Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-09-12 fjernes Revisor: Christian Peter Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-12 tilføjes Direktion: Anne Buster Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-12 fjernes Direktion: Jeanet Bergstrøm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Taksvej 39, 1. th., 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevej 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-11-06)
Den 2003-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er industri, handel, financiering samt bud- og aviskørsel. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Navne: J.B.TRANSPORT KOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-19 fjernes Navne: NETTIB INVEST ApS (offentliggjort 2000-10-05)
Den 2003-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionens medlemmer hver for sig. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-20 tilføjes Vedtægter: 2003-01-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kurertjeneste og udbringning af dagblade (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2003-02-19)
Den 2002-12-02 tilføjes Direktion: Jeanet Bergstrøm Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-02 fjernes Direktion: Niels Henning Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 31, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-11-06)
Den 2001-11-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Svalevej 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-10-29)
Den 2001-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svalevej 13, 6000 Kolding (offentliggjort 2001-10-29)
Den 2001-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Brennerpasset 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-04-03)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-10-03 tilføjes Direktion: Niels Henning Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 fjernes Direktion: Lone Karol Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-03 tilføjes Navne: NETTIB INVEST ApS (offentliggjort 2000-10-05)
Den 2000-10-02 fjernes Navne: PALMEALLES PØLSEVOGN ApS (offentliggjort 2000-01-21)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brennerpasset 34, 6000 Kolding (offentliggjort 2000-04-03)
Den 2000-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryslingevej 66, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryslingevej 66, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-12 tilføjes Direktion: Lone Karol Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2001-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Hovedbranche: Cafeterier, pølsevogne, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2003-02-19)
Den 2000-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Navne: PALMEALLES PØLSEVOGN ApS (offentliggjort 2000-01-21)
Den 2000-01-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Revisor: Christian Peter Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Stiftere: Lone Karol Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)