Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Hviid Saxtorph | 30.09.2016 | direktør |
Christopher John Myers | 30.09.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andrew Jordan Rutberg | 31.05.2016 | 06.02.2024 | direktør |
Emre Gürsoy | 01.01.2015 | 31.05.2016 | adm. dir |
Sille Stener Pedersen | 12.08.2013 | 01.01.2015 | adm. dir |
Emre Gürsoy | 15.01.2013 | 12.08.2013 | adm. dir |
Thomas Ladefoged | 28.03.2012 | 15.01.2013 | adm. dir |
Emre Gürsoy | 01.07.2007 | 28.03.2012 | adm. dir |
Ronnie Job | 29.12.1999 | 12.08.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Balraj Singh Mann | 14.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Hviid Saxtorph | 15.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Manuel Segimon de Manzanos | 28.01.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sofia Pietrella | 04.11.2019 | 14.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Polly Barnes | 31.05.2016 | 15.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Melinda Brianne Edwards | 28.01.2016 | 04.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jan Duckert | 01.06.2015 | 31.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Elwood Stringham | 01.06.2015 | 28.01.2016 | formand |
Adam James Foulsham | 16.01.2012 | 28.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Elwood Stringham | 06.04.2010 | 31.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Duckert | 01.07.2008 | 31.05.2015 | formand |
Joseph Scangamor | 01.07.2008 | 16.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Torrence Boone | 01.07.2008 | 06.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Eli Job | 30.05.2001 | 01.07.2008 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Malby | 28.06.2000 | 01.07.2008 | formand |
Ronnie Job | 29.12.1999 | 01.07.2008 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Dyring | 29.12.1999 | 13.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Plenge Egedal | 29.12.1999 | 28.06.2000 | formand |