Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymarksvej 22, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-09 fjernes Direktion: Anders Hegelund Bjørnsbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-09 fjernes Navne: BJØRNSBO CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 fjernes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-08-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er konsulent- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én af overstående direktører (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-07 tilføjes Vedtægter: 2013-08-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-29 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-15 fjernes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Computerprogrammering (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-11-09)
Den 2007-05-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymarksvej 22, 5471 Søndersø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nymarksvej 22, 5471 Søndersø (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-11-22 tilføjes Direktion: Kirsten Bjørnsbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-22 tilføjes Navne: BJØRNSBO CONSULT ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-21 fjernes Navne: BJØRNSBO INVEST ApS (offentliggjort 2000-05-01)
Den 2004-01-20 fjernes Revisor: Patriotisk Selskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2005-11-09)
Den 2003-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nymarksvej 22, 5471 Søndersø (offentliggjort 2000-05-18)
Den 2000-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-03 tilføjes Direktion: Anders Hegelund Bjørnsbo (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 tilføjes Navne: BJØRNSBO INVEST ApS (offentliggjort 2000-05-01)
Den 2000-04-02 fjernes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3863 (offentliggjort 2000-01-17)
Den 2000-04-03 tilføjes Revisor: Patriotisk Selskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-04-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2000-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2000-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 38 NR. 3863 (offentliggjort 2000-01-17)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Stiftere: AKTIESELSKABET STAKEMANN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)