Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Birgitte Emma Bjørn-Afnan | 26.05.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mette Marie Knakkergaard | 05.04.2022 | 19.05.2023 | direktør |
René Frandsen | 01.03.2021 | 05.04.2022 | adm. dir |
Mats Gunnarsson | 01.12.2013 | 01.03.2021 | direktør |
Martin Falch Rasmussen | 01.07.2009 | 30.11.2013 | direktør |
Stig Erik Strand | 12.02.2009 | 01.07.2009 | direktør |
Bengt Yngve Palm | 09.06.2008 | 12.02.2009 | direktør |
Per Jörgen Ringman | 03.04.2008 | 09.06.2008 | direktør |
Petter Hagfors | 01.08.2007 | 03.04.2008 | adm. dir |
Bjart Eirik Dysthe | 14.11.2003 | 01.08.2007 | direktør |
Thor Anders Brevik | 08.03.2002 | 14.11.2003 | adm. dir |
Per Julius Nielsen | 29.12.1999 | 25.01.2002 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Anders Arverud | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Johanna Maria Elisabeth Öberg | 01.09.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kent Mikael Lind | 01.06.2022 | 13.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anna Cecilia Höjgård Höök | 06.05.2019 | 01.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anna Katarina Enlund | 07.02.2018 | 06.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Kent Mikael Lind | 14.09.2016 | 07.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Andreas Göthberg | 16.09.2013 | 01.09.2017 | formand |
Michael Lagerbäck | 16.09.2013 | 16.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Birgitta Stymne Göransson | 15.04.2010 | 12.08.2013 | formand |
Jörgen Ringman | 03.02.2010 | 15.04.2010 | formand |
Stig Erik Strand | 01.07.2009 | 01.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Martin Falch Rasmussen | 01.07.2009 | 01.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Stig Erik Strand | 09.06.2008 | 01.07.2009 | bestyrelsesmedlem |
Per Jörgen Ringman | 03.04.2008 | 09.06.2008 | formand |
Mats Gunnarsson | 01.08.2007 | 01.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Petter Hagfors | 01.08.2007 | 03.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Per Julius Nielsen | 29.12.1999 | 01.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Thor Anders Brevik | 29.12.1999 | 01.08.2007 | bestyrelsesmedlem |
Bjart Eirik Dysthe | 29.12.1999 | 01.08.2007 | bestyrelsesmedlem |