Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jannick Sylvest Troelsen | 14.09.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Bording Hestbek | 12.08.2019 | 14.09.2022 | direktør |
Thomas Haurum | 28.11.2013 | 12.08.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Albert Crilles Sebastian Funder | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Daniel Høj | 01.02.2020 | formand |
Jannick Sylvest Troelsen | 24.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Haurum | 28.11.2013 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Brock Jeppesen | 26.10.2021 | 23.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jane Puggaard Hougaard | 26.10.2021 | 23.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen | 01.02.2020 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Nørskov | 24.10.2018 | 01.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Simon Kammersgaard Lauridsen | 24.10.2018 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Peter Jørgen Kodbøl Jørgensen | 28.11.2013 | 31.01.2020 | formand |
Jens Nørskov | 28.11.2013 | 24.10.2018 | bestyrelsesmedlem |