Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Timothy John Card | 13.10.1999 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Richard Perthen | 13.10.1999 | 01.02.2011 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frank Tarp Hansen | 19.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Ullum | 19.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Richard Perthen | 13.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Timothy John Card | 13.10.1999 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Jørgen Edvard Bræmer | 13.10.1999 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Bisgaard | 30.11.2000 | 19.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ove Kiilerich | 28.01.2000 | 30.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Frank Tarp Hansen | 28.01.2000 | 30.11.2000 | bestyrelsesmedlem |