Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Sand Christensen | 21.11.2022 | direktør |
Ole Madsen | 06.12.2016 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Joanna Elzbieta Suder-Lassen | 01.09.2014 | 06.12.2016 | direktør |
Arne Egeskjold | 03.01.2000 | 01.09.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frants Frank Nielsen | 12.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Gregersen | 28.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karin Verland | 28.11.2023 | formand |
Peter Sand Christensen | 18.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Ole Madsen | 06.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jeppe Thomas Dueholm Sørensen | 21.11.2022 | 12.08.2024 | bestyrelsesmedlem |
Gyrithe Saltorp | 21.11.2022 | 28.11.2023 | formand |
Karin Verland | 21.11.2022 | 27.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Mahler Sørensen | 18.06.2018 | 21.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Madsen | 18.06.2018 | 21.11.2022 | formand |
Per Nielsen | 06.12.2016 | 18.06.2018 | bestyrelsesmedlem |
Peter Sand Christensen | 06.12.2016 | 17.06.2018 | formand |
Joanna Elzbieta Suder-Lassen | 01.09.2014 | 06.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ole Madsen | 23.10.2012 | 05.12.2016 | formand |
Niels Vium | 11.11.2003 | 23.10.2012 | formand |
Peter Sand Christensen | 03.01.2000 | 05.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Arne Egeskjold | 03.01.2000 | 01.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Dan Christensen | 03.01.2000 | 01.08.2012 | bestyrelsesmedlem |
Søren Sehested Ravn | 03.01.2000 | 30.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Arne Torben Hansen | 03.01.2000 | 23.06.2003 | formand |