Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Tristan Harrishøj | 18.02.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jürgen Zaiser | 26.02.2017 | 30.09.2021 | direktør |
Mads Bording Rasmussen | 01.05.2010 | 18.02.2022 | direktør |
Niels Kjærgaard Pedersen | 01.05.2008 | 01.12.2008 | adm. dir |
Martin Smidt Kristensen | 20.03.2000 | 29.08.2014 | direktør |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2000 | 20.03.2000 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Gabriel Cerrada Delgado | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads Bording Rasmussen | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tobias Franziskus Antonius Hamacher | 30.09.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Wolfgang Höntschke | 09.02.2018 | 26.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helmut Bernd Heinrich Schmid | 26.02.2017 | 09.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Michael Sauer | 29.08.2014 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jürgen Zaiser | 29.08.2014 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Dr. Hans-Peter Sanio | 29.08.2014 | 26.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Nicolai Andreas Clausen | 25.04.2008 | 29.08.2014 | formand |
Martin Smidt Kristensen | 08.01.2008 | 29.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Niels Sandahl | 16.10.2006 | 29.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Schak Hansen | 25.05.2004 | 16.10.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jan Peter Madsen | 23.10.2001 | 25.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Torben Svitzer Lyngbye | 20.03.2000 | 10.12.2007 | formand |
Martin Smidt Kristensen | 20.03.2000 | 15.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Steen Jakobsen | 20.03.2000 | 25.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Schak Hansen | 20.03.2000 | 23.10.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Andreas Stakemann | 01.01.2000 | 20.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Annemette Heller | 01.01.2000 | 20.03.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kim Madsen | 01.01.2000 | 20.03.2000 | formand |